Vodovod Řečice
Vodovod Řečice
- Název: Vodovod Řečice
- Spisová značka: OLVV-správ. 21441/2007/lusk
- Pořadové číslo: 32/DSOJH/2003
- ORG: 203161
- URL:
- IČO: 60817925
- Sídlo: Krajířova 27, 38001 Dačice
- Identifikátor DS: yjaxur7
- Vznik: 28.06.1995
- Zánik:
- Den zrušení:
- Právní důvod zrušení:
Členové:
Obec | IČO | Datum vstupu | Datum výstupu |
---|---|---|---|
Dačice | 00246476 | 28.06.1995 | |
Volfířov | 00247715 | 28.06.1995 |
Předmět:
Předmět: 1) a) výroba a dodávka pitné pro obyv. a ostatní odběratele v oblasti skupinového vodovodu Řečice
b) ostatní odborné činnosti související s předmětem činnosti uvedeným v tomto odstavci, jako např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, s tím spojené průzkumy, projektování a inženýrská činnost, udržování, opravy a rekonstrukce vodohospodářských zařízení, obchodní činnost apod.
2) Svazek může uvedené činnosti zajišťovat vlastními pracovníky nebo prostřednictvím jiných osob, které jsou k tomu podle zvl. zákona oprávněné.
3) Dovolí-li to vodohospodářské podmínky, může svazek činnosti uvedené v odst. 1 provádět jako placené služby pro jiné obce nebo osoby, které nejsou členy svazku
Orgány svazku:
valná hromada
2 jednatelé
revizní výbor hospodaření
Vedení popis:
Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem svazku samostatně. O výsledcích jednání je povinen bezodkladně informovat druhého jednatele. Pokud má být z jednání zavázán svazek je jednatel oprávněn v rámci rozpočtu svazku rozhodovat o závazcích ve výši max. 50 000 Kč, při vyšších závazcích musí jednat oba jednatelé současně. Mimo rozpočet svazku jakékoliv závazky do maximální výše 50 000 Kč mohou činit jen oba jednatelé současně. Závazky nad stanovený limit musí být projednány na mimořádné valné hromadě. Jednatelé se zapisují jako statutní zástupci svazku do rejstříku.
Vedení:
Funkce | Jméno | Od | Do | Adresa |
---|---|---|---|---|
Aktuální Jednatel | Ing. Jiří Baštář | 20.12.2018 | Stále ve funkci | Dačice 30, 380 01 Dačice |
Aktuální Jednatel | Ing. Ladislav Bartušek | 13.12.2010 | Stále ve funkci | Volfířov 19, 380 01 Dačice |
Jednatel | Miloš Novák | 15.12.2014 | 20.12.2018 | Malý Pěčín 6, 380 01 Dačice |
Jednatel | Bc. Vít Svoboda | Není známo | 15.10.2014 | Svobodova 179, 380 01 Dačice |
Jednatel | Ing. Jan Bartošek | 13.12.2010 | Není známo | Krajířova 26, 380 01 Dačice |
Přílohy: