Svazek obcí Niva - v likvidaci
Svazek obcí Niva - v likvidaci
- Název: Svazek obcí Niva - v likvidaci
- Spisová značka: OLVV-správ. 1302/2003/lusk
- Pořadové číslo: 13/DSOST/2003
- ORG: 206158
- URL:
- IČO: 70939721
- Sídlo: Chlum 43, 38801 Blatná
- Identifikátor DS:
- Vznik: 01.11.2001
- Zánik: 30.11.2018
- Den zrušení: 30.11.2018
- Právní důvod zrušení: ukončení činnosti
Členové:
Obec | IČO | Datum vstupu | Datum výstupu |
---|---|---|---|
Kocelovice | 00667579 | 01.11.2001 | 30.11.2018 |
Hajany | 60829257 | 01.11.2001 | 30.11.2018 |
Chlum | 48222631 | 01.11.2001 | 30.11.2018 |
Předmět:
1) zajištění a uskutečnění plynofikace obcí
2) společný přístup při plánování akcí, jejichž předmětem je ekologie a zlepšení venkovského rázu obcí a okolní krajiny
3) společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podniky a podnikateli neziskovými organizacemi správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
4) Za předmět činnosti se považují i takové aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinnost svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí
Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
rada
revizor
Vedení popis:
Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními zástupci svazku. Předseda a místopředseda zajišťují administrativní činnost svazku.
Předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat jménem svazku v souladu s právními předpisy.
Vedení:
Funkce | Jméno | Od | Do | Adresa |
---|---|---|---|---|
Předseda | Miroslav Bláha | 22.12.2017 | 30.11.2018 | Hajany 36 |
Předseda | František Zrostlík | 01.11.2001 | 25.11.2017 | Chlum |
Místopředseda | Radim Paulus | 22.12.2017 | 30.11.2018 | Chlum u Blatné |
Místopředseda | Miroslav Bláha | Není známo | 22.12.2017 | Hajany 36 |
Místopředseda | Pavel Vohryzka | 01.11.2001 | Není známo | Hajany |
Přílohy: